Renseignements sur Anouk Laubi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anouk Laubi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005708549, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sub-St. Jakob AG, in Basel, CHE-213.141.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563219).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubi, Anouk, von Riehen, in Allschwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Lingner, Anouk, in Basel].
Numéro de publication: HR02-1005175363, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Sub-BL AG, bisher in Oberwil (BL), CHE-226.892.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2014, Publ. 1638819).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Kohlenberg 3, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Johann Peter Michael, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Anouk, von Riehen, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pawelzik, Lawrence Andreas, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Thomas, von Riehen, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1638819, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Sub-BL AG, in Oberwil BL, CHE-226.892.502, Mühlemattstrasse 11, 4104 Oberwil BL, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Systemgastronomien und Take-Aways sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lingner, Thomas, von Riehen, in Hergiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Johann Peter Michael, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lingner, Anouk, von Riehen, in Basel, mit Einzelunterschrift.