Renseignements sur Helge Lewerenz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Helge Lewerenz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005651338, Registre du commerce Zurich, (20)
derma2go AG, in Zürich, CHE-390.033.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Djamei, Vahid, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Grasbrunn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lewerenz, Helge, von Oberägeri, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005187058, Registre du commerce Zoug, (170)
Evodia GmbH, in Baar, CHE-112.589.876, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152488).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Sitz neu:
Neuheim.
Domizil neu:
Neuhofstrasse 13, 6345 Neuheim.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art. Sie kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, verwalten und verwerten, Treuhandfunktionen und Vermögensverwaltung ausüben, Handels-, Kommissions- und Finanzierungsgeschäfte jeder Art betreiben, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt zur Förderung des Gesellschaftszweckes dienen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lewerenz, Helge, von Oberägeri und Wolfenschiessen, in Neuheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Lewerenz-Iten, Brigitte, von Oberägeri und Wolfenschiessen, in Neuheim, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Lewerenz, Layla Eve, von Oberägeri, in Neuheim, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lewerenz, Lenny Sean, von Oberägeri, in Neuheim, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lewerenz, Marvin Dean, von Oberägeri, in Neuheim, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4416355, Registre du commerce Zoug, (170)
Sanvartis Group GmbH, in Baar, CHE-112.610.996, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2018, Publ. 4405971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vendus Sales and Communication Group GmbH, in Düsseldorf (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00;
Evodia GmbH (CHE-112.589.876), in Baar, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Lewerenz, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camilla CH Bidco 11 GmbH (CHE-412.722.125), in Cham, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00;
Lewerenz, Brigitte, von Oberägeri, in Neuheim, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.