Renseignements sur Daniel Leuenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Leuenberger
Dernières notifications FOSC pour Daniel Leuenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005092789, Registre du commerce Zurich, (20)
Verband Schweizerische Türenbranche, in Bachenbülach, CHE-104.034.926, Verein (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Däschler, Oliver, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Frank, von Braunau, in Wil (SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Daniel, von Lützelflüh, in Tägerig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1950237, Registre du commerce Argovie, (400)
FMTEC GmbH, bisher in Zürich, CHE-113.179.558, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 49, Publ. 5119606).
Gründungsstatuten:
20.09.2006.
Statutenänderung:
12.12.2014.
Sitz neu:
Tägerig.
Domizil neu:
Hirschmatt 7, 5522 Tägerig.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Daniel, von Lützelflüh, in Tägerig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Compagno, Andrea Maria Carlo, von Lugano, in Lugano, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].
Numéro de publication: 3568498, Registre du commerce Zurich, (20)
FMTEC GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.013-3, Glaubtenstrasse 11, 8046 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.09.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Devisierung, Konstruktion, Berechnung, Planung und Fachbauleitung von Arbeiten der Sparte Fassaden- und Metallbau an Neu- und Umbauten sowie Tätigkeiten in sämtlichen, mit der Metallbaubranche zusammenhängenden Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Leuenberger, Daniel, von Lützelflüh, in Tägerig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Compagno, Andrea Maria Carlo, von Lugano, in Lugano, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.