Renseignements sur Verband Schweizerische Türenbranche
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Verband Schweizerische Türenbranche
- Verband Schweizerische Türenbranche a son siège social à Zürich, est actif et est active dans le domaine «Associations et fédérations».
- L’organisation a été fondée en 12.11.1974 et a 9 personnes à la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 19.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’organisation Verband Schweizerische Türenbranche est inscrite sous l’IDI CHE-104.034.926.
- À la même adresse comme Verband Schweizerische Türenbranche il sont inscrits 7 autres entreprises actives Cela comprend: FREI connect AG, Paritätische Kommission der zahntechnischen Laboratorien der Schweiz, Paritätische Kommission für das schweizerische Coiffeurgewerbe.
Direction (9)
les plus récents membres du comité
Niklaus Schöpfer,
Daniel Leuenberger,
Frank Halter,
Rolf Honegger,
Dominik Dischl
les plus récents personnes habilitée à signer
Niklaus Schöpfer,
Jürg Bachmann,
Rolf Honegger,
Ubald Häring
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.11.1974
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-400.6.010.416-5
IDE/TVA
CHE-104.034.926
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der gemeinsamen fachlichen, technischen und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Verband Schweizerische Türenindustrie.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Verband Schweizerische Türenbranche
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006108943, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 148 vom 02.08.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 33'528 vom 29.07.2024 Verband Schweizerische Türenbranche, in Bachenbülach, CHE-104.034.926, Verein (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2024, Publ. 1006098503).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Radgasse 3, 8005 Zürich.
Numéro de publication: HR02-1006098503, Registre du commerce Zurich, (20)
Verband Schweizerische Türenbranche, in Bachenbülach, CHE-104.034.926, Verein (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Patrick, von Seon, in Dintikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Niklaus, von Hasle (LU), in Mauensee, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Jürg, von Aristau, in Erlinsbach (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005092789, Registre du commerce Zurich, (20)
Verband Schweizerische Türenbranche, in Bachenbülach, CHE-104.034.926, Verein (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Däschler, Oliver, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Frank, von Braunau, in Wil (SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Daniel, von Lützelflüh, in Tägerig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.