Renseignements sur Bruno Leu
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bruno Leu
Dernières notifications FOSC pour Bruno Leu
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005717600, Registre du commerce Berne, (36)
csk-leu gmbh, in Heimberg, CHE-179.048.036, Sonnhaldeweg 16, 3627 Heimberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Administration und Projekte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Leu, Alice Johanna, von Rütschelen, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Leu, Bruno, von Rütschelen, in Heimberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005034434, Registre du commerce Berne, (36)
Leu Anlagenbau AG, in Uetendorf, CHE-107.378.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler-Leu, Sibylle, von Hergiswil NW und Rütschelen, in Uetendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Bruno, von Rütschelen, in Heimberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
auditpartner ag (CHE-101.063.699), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Yannick Jean-Daniel, von Val-de-Charmey, in Corserey (Prez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler, Beat, von Hergiswil (NW), in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Probst, Jean-Marc, von Moudon, in Carrouge VD (Jorat-Mézières), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SwissAudit (Mittelland) SA (CHE-106.531.070), in Fribourg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4249296, Registre du commerce Berne, (36)
Leu Anlagenbau AG, in Uetendorf, CH-092.3.001.461-2, Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Herstellung und Montage von Spezialanlagen... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2005, S. 6, Publ. 2888798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu-Haller, Marlene, von Rütschelen, in Heimberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Gerhard, von Oberbipp, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, Zweigniederlassung in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilchenmann, Thomas, von Ersigen, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Bruno, von Rütschelen, in Heimberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
ENGEL COPERA AG, in Köniz, Revisionsstelle.