Renseignements sur Louis Lemoine
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Louis Lemoine
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005960640, Registre du commerce Berne, (36)
Eschler-Nährmittel-Produkte-Vertriebs-GmbH, in Worb, CHE-280.092.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240216).
Firma neu:
Eschler-Nährmittel-Produkte-Vertriebs-GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemoine, Louis, österreichischer Staatsangehöriger, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Châtel-St-Denis (Châtel-Saint-Denis), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2712491, Registre du commerce Berne, (36)
Eschler-Nährmittel-Produkte-Vertriebs-GmbH, in Heimberg, CHE-280.092.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531355).
Statutenänderung:
02.03.2016.
Sitz neu:
Worb.
Domizil neu:
Rütihubelstrasse 51b, 3077 Enggistein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eschler, Johann, von Oberwil im Simmental, in Jaberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemoine, Louis, österreichischer Staatsangehöriger, in Châtel-St-Denis (Châtel-Saint-Denis), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2531355, Registre du commerce Berne, (36)
Eschler-Nährmittel-Produkte-Vertriebs-GmbH, in Heimberg, CHE-280.092.659, c/o Manuela Bigler, Brenzikofenstrasse 2, 3627 Heimberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Nährmitteln, insbesondere Gewürzmischungen sowie die Herstellung und den Vertrieb von Getränken und Glasbläsereiartikeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle Handlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 02.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lemoine, Louis, österreichischer Staatsangehöriger, in Châtel-St-Denis (Châtel-Saint-Denis), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Eschler, Johann, von Oberwil im Simmental, in Jaberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.