Renseignements sur Walter Leissing
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Leissing
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6699124, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Berufsinformation, Beratung und Ausbildung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe, in Biel/Bienne, CH-073.7.003.960-8, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, S. 4, Publ. 5999378).
Urkundenänderung:
20.02.2012.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt, folgende Aufgaben wahrzunehmen: Erarbeitung und Verbreitung von Informationen und Fachwissen über Rahmenbedingungen und Entwicklungen des Arbeitsmarktes in der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit, der Humanitären Hilfe, der Entwicklungspolitik, der Friedensförderung sowie Menschenrechtspolitik;
Regelmässige Information und Dokumentation der öffentlichen Berufsberatungsdienste, der Medien und anderer Stellen in der Schweiz in den obgenannten Bereichen einschliesslich Bund, Kantone, Gemeinden und der Privatwirtschaft;
Beratung von Interessenten und Auftraggebern über die beruflichen Möglichkeiten im Bereich der internationalen Zusammenarbeit;
Regelmässige Durchführung von Informationstagungen und Kursen zur Aus- und Weiterbildung von interessierten Privatpersonen und Organisationen über die Anforderungen an Tätigkeiten im Bereich der internationalen Zusammenarbeit. Die Stiftung erfüllt diese Aufgaben im Auftrag der Direktion für Entwicklung- und Zusammenarbeit (DEZA) und weiterer Auftraggeber. Im weiteren vgl. Stiftungsurkunde.
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Daniel, von Zürich, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fino, Daniele-Enrico, von Eriswil, in Onex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Yvonne Liselotte, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leissing, Walter, von Zürich, in Mülligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muller, Michel, von Binningen, in La Tour-de-Peilz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreiber, Martin, von Trüllikon, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stetter, Hilmar, von Schattdorf, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Peter, von Marbach LU, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchler, Franziska, von Mogelsberg, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Roland, von Regensberg, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erni, Franz, von Ruswil, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnädinger, Angelo Nikolaus, von Ramsen, in Genève, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, David, von Untersiggenthal, in Murten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wetterwald, Jean-Noël, von Schötz, in Sion, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4030138, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Berufsinformation, Beratung und Ausbildung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe, in Biel/Bienne, CH-073.7.003.960-8, Ausarbeitung genereller Berufsinformationen über die beruflichen Möglichkeiten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe usw., Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2004, S. 4, Publ. 2073940).
Urkundenänderung:
8.02.2007.
Organisation neu:
Stiftungsrat: 3 oder mehrere Mitglieder. [Keine weiteren publikationspflichtigen Tatsachen berührt].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Adrian, von Sumiswald, in Bern, Vizegeschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler Eicher, Elisabeth, von Gommiswald und Turbenthal, in Bern, stellvertretende Geschäftsleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretende Direktorin];
Beck, Peter, von Schaffhausen, in Maur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolliger, Elisabeth, von Schmiedrued, in Clarens (Montreux), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Daniel, von Zürich, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fino, Daniele-Enrico, von Eriswil, in Onex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Yvonne Liselotte, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leissing, Walter, von Zürich, in Mülligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muller, Michel, von Binningen, in La Tour-de-Peilz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffhauser, Caroline, von Bronschhofen, in Renens VD, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreiber, Martin, von Trüllikon, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stetter, Hilmar, von Schattdorf, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Venezia, Laurent, von Lausanne, in Lonay, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wigger, Erich, von Malters und Entlebuch, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Peter, von Marbach LU, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.