Renseignements sur Peter Lehmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Lehmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004627016, Registre du commerce Berne, (36)
Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2018, Publ. 4116347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Peter, von Trimbach, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Olivier Laurent, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2794533, Registre du commerce Berne, (36)
Absolutum AG, in Bern, CHE-277.023.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Peter, von Trimbach, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egloff, German Josef, von Niederrohrdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Manuel Dr., von Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Bachmann, Manuel, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Gut, Olivier Laurent, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rothermund, Heinz Charles, von Stein (AG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6191634, Registre du commerce Berne, (36)
SBB Transportpolizei Schweiz AG, in Bern, CH-036.3.046.070-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 5, Publ. 5654924).
Statutenänderung:
19.05.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Thomas, von Egerkingen, in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Peter, von Trimbach und Adligenswil, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winzenried, Hans, von Bern und Belp, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wessner, Harry, von Wangen SZ, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Styger, Markus, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Thomas, von Kriens, in Obernau (Kriens), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].