Renseignements sur Hon Ming Lee
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hon Ming Lee
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005286638, Registre du commerce Zurich, (20)
SPH Chromo AG, in Zürich, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lee, Hon Ming, britischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Ke, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren.
Numéro de publication: HR02-0004448175, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 30'405 vom 24.08.2018 SPH Chromo AG, in Zürich, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4440577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Hon Ming, britischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge Heeren].
Numéro de publication: 4440577, Registre du commerce Zurich, (20)
Takeda Chromo Beteiligungs AG, in Opfikon, CHE-113.934.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737269).
Statutenänderung:
21.08.2018.
Firma neu:
SPH Chromo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPH Chromo SA) (SPH Chromo Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Mandaris AG, Beethovenstrasse 49, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andre Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liu, Yanjun, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge von Heeren;
Lee, Hon Ming, britischer Staatsangehöriger, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Barbara Rosa Schnell oder Alexandre Claude Egge Heeren;
Schnell, Barbara Rosa, von Röschenz, in Röschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Heeren, Alexandre Claude Egge, von Frauenfeld, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.