Renseignements sur Frank Laurini
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Frank Laurini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005701200, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Global Lifestyle GmbH, in Salenstein, CHE-173.024.876, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005041081).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurini, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adlikon b. Regensdorf (Regensdorf), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Flückiger, Silvan Beat, von Auswil, in Gunten (Sigriswil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004703837, Registre du commerce Zurich, (20)
Global Lifestyle GmbH, bisher in Thun, CHE-173.024.876, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489337).
Statutenänderung:
14.08.2019.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
c/o Xhevdet Sadiku, Loowiesenstrasse 13, 8106 Adlikon b. Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Hannes, von Recherswil, in Hilterfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurini, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6354888, Registre du commerce Berne, (36)
Global Lifestyle GmbH, in Oberhofen am Thunersee, CH-036.4.051.315-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, S. 0, Publ. 6251570).
Statutenänderung:
22.09.2011.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Aarestrasse 28, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laurini, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Thomas, von Auswil, in Oberhofen am Thunersee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].