Renseignements sur Sebastiano Lanteri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Sebastiano Lanteri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005639734, Registre du commerce Zurich, (20)
golden room gmbh, in Stäfa, CHE-317.960.890, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432169).
Statutenänderung:
13.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Bauunternehmens sowie die Erbringung von Baumanagementdienstleistungen auf den Gebieten Architektur, Projektmanagement, Bauherrenberatung, Expertisen, Schätzungen, Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanteri, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Wald ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchese, Luca, von Wald (ZH), in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1004668425, Registre du commerce Zurich, (20)
Gipser Lanteri GmbH, in Wald (ZH), CHE-424.398.445, Claridapark 1, 8636 Wald ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von baugewerblichen Leistungen, insbesondere den Betrieb eines Gipsergeschäftes. Die Gesellschaft kann auch als Generalunternehmen tätig sein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lanteri, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Wald (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1980173, Registre du commerce Zurich, (20)
golden room gmbh, in Wald ZH, CHE-317.960.890, Rütistrasse 1, 8636 Wald ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Bar- und Gastronomiebetrieben, die Erbringung von Dienstleistungen und die Vermietung von Event Locations sowie die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marchese, Luca, von Wald ZH, in Wald ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lanteri, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Wald ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.