Renseignements sur Rolf Langenbacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Langenbacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004943532, Registre du commerce Nidwald, (150)
PAINT-STYLING AG, in Dallenwil, CHE-240.093.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925210).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenbacher, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Lungern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004925209, Registre du commerce Nidwald, (150)
PAINT-STYLING AG, in Dallenwil, CHE-103.705.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891525).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.06.2020 und Inventar per 01.01.2020 Aktiven von CHF 3'296'780.36 und Fremdkapital von CHF 2'549'571.38 auf die PAINT-STYLING AG (CHE-240.093.701), in Dallenwil.
Gegenleistung:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und eine Forderung von CHF 247'208.98.
Firma neu:
PAINT-IMMO AG.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Buochserstrasse 24a, 6373 Ennetbürgen].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb und den Verkauf sowie die Finanzierung von Immobilien und anderen Vermögenswerten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Anbietung von Beratungsleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft bezweckt überdies den Erwerb, das Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften des In- und Auslandes sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bis zum Erhalt einer entsprechenden Adressänderung erfolgen alle brieflichen Mitteilungen rechtsgültig an die bisher im Aktienbuch eingetragene Adresse. Mit Erklärung vom 25.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-457.315.785), in Stans, Revisionsstelle;
Ettlin, Hans Wendelin, von Kerns, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenbacher, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Lungern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsch, Roland, von Emmetten, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doppmann, Michèle Kim, von Neuheim, in Oberdorf (NW), mit Einzelunterschrift [bisher: Doppmann, Michèle, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004891525, Registre du commerce Nidwald, (150)
PAINT-STYLING AG, in Dallenwil, CHE-103.705.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, Publ. 2366497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pargger-Bucher, Alexandra, von Werthenstein, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doppmann, Michèle, von Neuheim, in Oberdorf (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbürgen];
Langenbacher, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Lungern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.