Renseignements sur PAINT-IMMO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PAINT-IMMO AG
- PAINT-IMMO AG est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Dallenwil.
- PAINT-IMMO AG a 4 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 04.03.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce NW est le suivant: CHE-103.705.103.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Paint-House AG, PAINT-STYLING AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.09.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dallenwil
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.3.000.995-3
IDE/TVA
CHE-103.705.103
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb und den Verkauf sowie die Finanzierung von Immobilien und anderen Vermögenswerten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Anbietung von Beratungsleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft bezweckt überdies den Erwerb, das Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften des In- und Auslandes sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Stans | 30.12.2014 | 30.06.2020 | |
Spissenegg AG | Horw | 10.12.2008 | 29.12.2014 | |
PartnerConsult Hergiswil AG | Hergiswil (NW) | 06.02.2007 | 09.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- PAINT-STYLING AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PAINT-IMMO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005976156, Registre du commerce Nidwald, (150)
PAINT-IMMO AG, in Dallenwil, CHE-103.705.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2020, Publ. 1004997544).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meienberg, Daniel, von Neuheim, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Philipp, von Nottwil, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huser , Fabian, von Ennetbürgen, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004997544, Registre du commerce Nidwald, (150)
PAINT-IMMO AG, in Dallenwil, CHE-103.705.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925209).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2020 werden 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Der gesamte Herabsetzungsbetrag von CHF 500'000.00 wird auf dem Aktionärskonto gutgeschrieben. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.09.2020 festgestellt.
Numéro de publication: SR05-0000002366, Registre du commerce Nidwald
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB - 07.07.2020 Meldungsnummer: Kanton: NW Publizierende Stelle: Durrer Britschgi Advokatur & Notariat, Dorfplatz 6, 6370 Stans Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals PAINT-IMMO AG
PAINT-IMMO AG z.H. Herr Daniel Meienberg Dammstrasse 1
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.