Renseignements sur Peter Laasner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Laasner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4371871, Registre du commerce Zurich, (20)
IFCON GmbH, bisher in Schlatt (TG), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, Publ. 5409310).
Statutenänderung:
03.07.2018.
Sitz neu:
Rickenbach (ZH).
Domizil neu:
Stationsstrasse 10c, 8545 Rickenbach Sulz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Karl, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Diane Mary, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Gabriela, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laasner, Peter, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6639678, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Swiss European Air Lines AG, in Basel, CH-270.3.013.245-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, S. 0, Publ. 6540872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laasner, Peter, von Winterthur, in Rickenbach-Attikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6209176, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Kinderhilfe des SWISS Personals, in Basel, CH-270.7.002.548-0, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 7, Publ. 5185380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggemos, Nicoletta, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Peter, von Winterthur und Elsau, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zschocke, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Dominik, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Reto, von Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann-Schmid, Dr. Gabriele, von Basel, in Hersberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Reto, von Tegerfelden, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwander, Andreas, von Sempach, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschuck, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.