Renseignements sur IFCON GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IFCON GmbH
- IFCON GmbH a son siège social à Rickenbach Sulz, est actif et est active dans le domaine «Service concernant conseil PR».
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 23.05.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-105.617.220.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.08.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Rickenbach (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.022.150-1
IDE/TVA
CHE-105.617.220
Secteur
Service concernant conseil PR
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich Bordunterhaltung, Kommunikation im und zum Flugzeug usw. (InFlight-Consulting), das International Fundraising Consulting (Spendenberatungen für nationale und internationale Organisationen), Immobilien Finanzierungen Consulting (Beratung bei Immobilien Finanzierungen) sowie andere Beratungen und Tätigkeiten aller Art in den erwähnten Gebieten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IFCON GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006037550, Registre du commerce Zurich, (20)
IFCON GmbH, in Rickenbach (ZH), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laasner, Diane Mary, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Gabriela, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 4372953, Registre du commerce Thurgovie, (440)
IFCON GmbH, in Schlatt (TG), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, Publ. 5409310). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rickenbach ZH im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 4371871, Registre du commerce Zurich, (20)
IFCON GmbH, bisher in Schlatt (TG), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, Publ. 5409310).
Statutenänderung:
03.07.2018.
Sitz neu:
Rickenbach (ZH).
Domizil neu:
Stationsstrasse 10c, 8545 Rickenbach Sulz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Karl, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Diane Mary, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Gabriela, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laasner, Peter, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.