Renseignements sur Charles Kunz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles Kunz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004946262, Registre du commerce Zurich, (20)
Charles Kunz, Eglisau, in Eglisau, CHE-103.456.087, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002, S.19, Publ. 503178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Ulrike, von Neuhausen am Rheinfall, in Hüntwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Urs, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Charles, von Eglisau, in Eglisau, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Meinisberg].
Numéro de publication: 5801504, Registre du commerce Zurich, (20)
In Transport Passenger Information ITPI, in Zürich, CH-020.6.001.427-8, c/o CGZ Consulting Gruppe Zürich AG, Löwenstrasse 2, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2010.
Zweck:
Zweck des Vereins ist es, Impulse für die Entwicklung eines international gültigen Standards für die Information in Passagier-Transport-Systemen zu geben und bei dessen Realisierung mitzuwirken. Dabei sollen die spezifischen Belange von Transportunternehmern, Herstellern und Benutzern sowie Forschungsinstitutionen partnerschaftliche Berücksichtigung finden.
Mittel:
Mitgliederbeitrag.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Biagini, Renzo, italienischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
von Fellenberg, Harald, von Bern, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasenberg, Marton, britischer Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Charles, von Meinisberg, in Eglisau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuster, Jürg, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2224810, Registre du commerce Zurich, (20)
SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management Ltd, in Eglisau, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Verkauf, Engineering, Management und Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 19.02.1997, S. 1118).
Firma neu:
SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management Ltd in liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SEM Partner Eglisau Sales, Engineering, Management AG in Liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.01.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Charles, von Zürich und Meinisberg, in Eglisau, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kunz, Urs, von Zürich und Meinisberg, in Zürich, Vizepräsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eglisau, Vizepräsident].