Renseignements sur André Thomas Künzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Thomas Künzi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2685577, Registre du commerce Zoug, (170)
Distributed Software Group GmbH, in Zug, CHE-169.442.727, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2380349).
Statutenänderung:
11.02.2016.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Mit Statutenänderung vom 11.02.2016 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi, André Thomas, von Uttigen, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schut, Andre Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Wolfisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2380349, Registre du commerce Zoug, (170)
Distributed Software Group GmbH, in Zug, CHE-169.442.727, Baarerstrasse 94, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.09.2015.
Zweck:
Entwicklung von und Handel mit Software;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 13.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
de Haas, Eduard, niederländischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Künzi, André Thomas, von Uttigen, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.