Renseignements sur Ingrid Krienbuehl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ingrid Krienbuehl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5426682, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
NUR DIE Schweiz AG, in Altstätten, CH-170.3.008.578-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 24, Publ. 5118488).
Statutenänderung:
16.12.2009.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.12.2009 und Bilanz per 30.06.2009 mit Aktiven von CHF 2'761'361.69 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 891'230.90 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
NUR DIE Schweiz GmbH.
Zweck neu:
Vertrieb von Markenartikeln aller Art, insbesondere von Textilien, hauptsächlich in der Schweiz;
fördert im Allgemeinen die Geschäftstätigkeit des Konzerns in Bezug auf das schweizerische Territorium. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, andere Konzerngesellschaften sowie Gesellschafter direkt oder indirekt finanzieren, auch ohne angemessene Gegenleistung sowie, im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Aktienkapital CHF 100'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen der Gesellschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krienbuehl, Ingrid, von Sattel, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DBApparel Nederland B.V. (33288831), in Bussum (NL), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vetter, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Andreas, von Oberwil BL, in Adliswil, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 843652, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Intex Textil-Vertriebsgesellschaft AG, bisher in Steinhausen, Vertrieb von Markenartikeln aller Art, insbesondere von Textilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2002, S. 17).
Gründungsstatuten:
06.06.1973.
Statutenänderung:
19.11.2002.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 15, 9450 Altstätten.
Zweck:
Vertrieb von Markenartikeln aller Art, insbesondere von Textilien.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dixey, John William, britischer Staatsangehöriger, in East Horsley (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krienbuehl, Ingrid, von Sattel, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Baumann, Andreas, von Oberwil BL, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
ABT Revisionsgesellschaft, in Cham, Revisionsstelle [wie bisher];
Keller, Hans-Jakob, von Speicher, in Riedikon (Uster), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kehrwald, Christoph, von Küssnacht am Rigi, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heurich, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bussard, Jean-Daniel, von Gruyères, in München (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Farwick, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenkirchen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Frick, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Sulz (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheuermann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mettingen (D), mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehoben] [gestrichen: Altstätten].