Renseignements sur Paul Farwick
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Farwick
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5118488, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
NUR DIE Schweiz AG, in Altstätten, CH-170.3.008.578-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2006, S. 10, Publ. 3657986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farwick, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenkirchen (D), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9), in Cham, Revisionsstelle [bisher:ABT Revisionsgesellschaft].
Numéro de publication: 843652, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Intex Textil-Vertriebsgesellschaft AG, bisher in Steinhausen, Vertrieb von Markenartikeln aller Art, insbesondere von Textilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2002, S. 17).
Gründungsstatuten:
06.06.1973.
Statutenänderung:
19.11.2002.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 15, 9450 Altstätten.
Zweck:
Vertrieb von Markenartikeln aller Art, insbesondere von Textilien.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dixey, John William, britischer Staatsangehöriger, in East Horsley (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krienbuehl, Ingrid, von Sattel, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Baumann, Andreas, von Oberwil BL, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
ABT Revisionsgesellschaft, in Cham, Revisionsstelle [wie bisher];
Keller, Hans-Jakob, von Speicher, in Riedikon (Uster), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kehrwald, Christoph, von Küssnacht am Rigi, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Heurich, Pierre, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bussard, Jean-Daniel, von Gruyères, in München (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Farwick, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenkirchen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Frick, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Sulz (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Scheuermann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mettingen (D), mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehoben] [gestrichen: Altstätten].