Renseignements sur Udo Kreissl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Udo Kreissl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005450196, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Säntis J. Göldi AG, in Rüthi (SG), CHE-103.550.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998835).
Statutenänderung:
05.04.2022.
Firma neu:
Säntis Batterie AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Handel von Batterien und Artikeln für diverse Gewerbe. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, wie insbesondere sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die letztgemeldete Adresse. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreissl, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Widnau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleisch, Dr. Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Appenzell (Rüte), Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fleisch, Benjamin, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell (Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösch, Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005244206, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swiss Prime Pack AG, in Altstätten, CHE-101.850.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2021, Publ. 1005064633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mandelbaum, Esther, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Prima, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutton, Isaac Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finazzi, Fabrizio, von Schwellbrunn, in Gais, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleisch, Dr. Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Appenzell (Rüte), Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Fleisch, Benjamin, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell (Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalia, Paul, kanadischer Staatsangehöriger, in Campellville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreissl, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Widnau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3747301, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
säntis packaging ag, in Rüthi SG, CHE-116.115.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1306407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Peter, von Rüthi SG, in Rebstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreissl, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.