Renseignements sur Lilian Krayenbühl-Burkhalter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lilian Krayenbühl-Burkhalter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4785822, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HIG Handels- und Immobiliengesellschaft, in Sulgen, CH-440.3.006.818-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2004, S. 12, Publ. 2568096).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Firma neu:
HIG Handels- und Immobiliengesellschaft AG.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte nach der Gründung von der Einzelfirma Ernst Schenk, Sulgen, Betonwaren für maximal CHF 480'000.-- sowie Maschinen, Fahrzeuge und Einrichtungen für maximal CHF 240'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stritt, Christian, von St. Ursen und Freiburg, in St. Antoni, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krayenbühl-Burkhalter, Lilian, von Langnau im Emmental, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun].
Numéro de publication: 2909140, Registre du commerce Berne, (36)
Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG, in Uebeschi, CH-092.3.002.508-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2004, S. 4, Publ. 2588532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krayenbühl-Burkhalter, Lilian, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Lorenz, von Langnau im Emmental, in Hilterfingen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2568096, Registre du commerce Thurgovie, (440)
HIG Handels- und Immobiliengesellschaft, in Sulgen, CH-440.3.006.818-7, Ausübung von Handels- und Immobiliengeschäften, insbesondere Erschliessung von Bauand für Industrie, Handel und Gewerbe usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.1995, S. 2539).
Adresse der Verwaltung neu:
Lorenz Burkhalter, Haberzelgweg 19, 3652 Hilterfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Dr. Eduard, von Langnau im Emmental, in Uebeschi, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Lorenz, von Langnau im Emmental, in Hilterfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krayenbühl-Burkhalter, Lilian, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stritt, Christian, von St. Ursen und Freiburg, in St. Antoni, Revisionsstelle.