Renseignements sur Christian Kravogel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Kravogel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005579170, Registre du commerce Lucerne, (100)
SeicoDyne GmbH, in Emmen, CHE-111.985.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560328).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich technische Dokumentationen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gesundheitswesen und Astronomie. Die Gesellschaft kann alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kravogel, Christian, von Luzern, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005560328, Registre du commerce Lucerne, (100)
SeicoDyne GmbH, in Emmen, CHE-111.985.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, S.0, Publ. 1945425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Alois, von Sarnen, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Kiser Andahazy, Heidelinde, von Sarnen, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Emmenegger, Erwin, von Schüpfheim, in Neuenkirch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kravogel, Christian, von Luzern, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Beckmann Kravogel, Monica, von Luzern, in Emmen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1945425, Registre du commerce Lucerne, (100)
SeicoDyne GmbH, in Emmen, CHE-111.985.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2014, Publ. 1491167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kravogel, Christian, von Luzern, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Beckmann Kravogel, Monica, von Luzern, in Emmen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiser, Alois, von Sarnen, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Kiser Andahazy, Heidelinde, von Sarnen, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Emmenegger, Erwin, von Schüpfheim, in Neuenkirch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.