Renseignements sur Zdravko Krajacic
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Zdravko Krajacic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005446418, Registre du commerce Nidwald, (150)
BRUX AG, in Hergiswil (NW), CHE-356.099.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krajacic, Zdravko, kroatischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Domzale (SI)].
Numéro de publication: 4398513, Registre du commerce Zoug, (170)
MGH Investments AG in Liquidation, in Zug, CHE-356.099.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049831).
Statutenänderung:
25.06.2018.
Firma neu:
BRUX AG.
Domizil neu:
Industriestrasse 24, 6300 Zug.
Zweck neu:
Handel, Vertrieb, Produktion und Nutzung von Produkten und Anlagen insbesondere in den Bereichen Beleuchtung, Sicherheitstechnik und Datenübertragung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 25.06.2018 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 31.01.2018 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.01.2018 aufgelöst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissenwolff Sonnegg, Rok, slowenischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemljic, Borut, slowenischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krajacic, Zdravko, kroatischer Staatsangehöriger, in Domzale (SI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.