Renseignements sur Christa Krähenbühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christa Krähenbühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5238778, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohnbaugenossenschaft Obermatt, in Lupsingen, CH-280.5.000.286-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2001, S. 5476).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Domizil neu:
c/o Roland Blöchlinger, Leimenweg 24, 4419 Lupsingen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Gestrichene Angaben in Bezug auf Haftung/Nachschusspflicht aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 HRegV.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Leistungs- und Beitragspflichten gemäss Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Mitglieder erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 05.08.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahrbichler, Adrian, österreichischer Staatsangehöriger, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschopp, Hans-Rudolf, von Lupsingen, in Lupsingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rigo, Renzo, von Lausen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Christa, von Trub, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nova, Kirsten, von Basel und Grindelwald, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Roland, von Goldingen, in Lupsingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschopp, Bruno, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürrenberger, Yvonne, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Styner, Pascal, von Unterentfelden, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Wohnbaugenossenschaft Obermatt, in Lupsingen, Schaffung und Vermittlung von preisgünstigem Wohnraum für die Mitglieder um diesen dauernd der Spekulation zu entziehen, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2000, S. 5550).
Domizil neu:
c/o Hans-Rudolf Tschopp, Jägeracker 7, 4419 Lupsingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächle, Peter, von Basel, in Lupsingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Hans Peter, von Lupsingen und Sumiswald, in Lupsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blöchlinger, Roland, von Goldingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dürrenberger, Erich, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Hans-Rudolf, von Lupsingen, in Lupsingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Dürrenberger, Fritz, von Lupsingen, in Lupsingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rigo, Renzo, von Lausen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Christa, von Trub, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mangold, Maya, von Lupsingen, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nova, Kirsten, von Basel und Grindelwald, in Lupsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.