Renseignements sur Howard Jan Kooger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Howard Jan Kooger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005917742, Registre du commerce Valais, (626)
Mont2 Sàrl, à Lens, CHE-341.758.142, société à responsabilité limitée (No. FOSC 125 du 30.06.2023, Publ. 1005783691).
Nouvelle raison sociale:
Mont2 Sàrl en liquidation.
Autres adresses:
c/o Kooger & Mottard, Rue Pedro-Meylan 1, Case postale 6203, 1211 Genève 6. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 27.11.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Kooger, Howard Jan, de Vernier, à Chêne-Bougeries, liquidateur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005014733, Registre du commerce Zoug, (170)
SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, in Baar, CHE-100.847.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kooger, Howard Jan, von Veyrier, in Thônex, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2836875, Registre du commerce Argovie, (400)
Innovatium AG, in Menziken, CHE-167.049.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kooger, Howard Jan, von Veyrier, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.