Renseignements sur Ivan Köpfli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ivan Köpfli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005904907, Registre du commerce Schwyz, (130)
Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 6'900 vom 28.11.2023 Genossenschaft Kunsteisbahn Küssnacht am Rigi, in Küssnacht (SZ), CHE-103.913.015, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, Publ. 1005898662).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köpfli, Ivan, von Dietwil, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Knöpfli, Ivan].
Numéro de publication: 2211427, Registre du commerce Schwyz, (130)
Raiffeisenbank am Rigi Genossenschaft, in Küssnacht SZ, CHE-105.739.811, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Rolf, von Oberlangenegg, in Meierskappel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Franz, von Arth, in Küssnacht SZ, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arth];
Köpfli, Ivan, von Dietwil, in Ebikon, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht SZ]. [Rolf Wittwer wurde irrtümlich zweimal eingetragen und wird deshalb einmal gelöscht.].
Numéro de publication: 3402284, Registre du commerce Schwyz, (130)
Raiffeisenbank am Rigi, in Küssnacht SZ, CH-130.0.004.606-0, Bankgeschäfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2005, S. 11, Publ. 2778020).
Statutenänderung:
29.04.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Arth-Goldau, in Goldau, Gemeinde Arth (CH-130.0.000.951-4), gemäss Fusionsvertrag vom 15.02.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 140'315'090.67 und Fremdkapital von CHF 137'521'443.31 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten pro Anteilschein der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.-- der übernehmenden Genossenschaft. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Huwiler, Sonja, von Abtwil und Sins, in Abtwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Franz, von Arth, in Arth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof-Haas, Anita, von Göschenen und Kriens, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büeler, Markus, von Schwyz, in Oberarth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Hans, von Muotathal, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schibig, Peter, von Schwyz, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser-Manser, Erhard, von Biberist, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Ronny, von Horw, in Seewen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindauer, René, von Schwyz, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien;
Köpfli, Ivan, von Dietwil, in Küssnacht SZ, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter];
Gisler, Werner, von Altdorf UR, in Zug, Stv. Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter].