Renseignements sur Sonja Balmer-Huwiler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sonja Balmer-Huwiler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3402284, Registre du commerce Schwyz, (130)
Raiffeisenbank am Rigi, in Küssnacht SZ, CH-130.0.004.606-0, Bankgeschäfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2005, S. 11, Publ. 2778020).
Statutenänderung:
29.04.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Arth-Goldau, in Goldau, Gemeinde Arth (CH-130.0.000.951-4), gemäss Fusionsvertrag vom 15.02.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 140'315'090.67 und Fremdkapital von CHF 137'521'443.31 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten pro Anteilschein der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.-- der übernehmenden Genossenschaft. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Huwiler, Sonja, von Abtwil und Sins, in Abtwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Franz, von Arth, in Arth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof-Haas, Anita, von Göschenen und Kriens, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büeler, Markus, von Schwyz, in Oberarth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Hans, von Muotathal, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schibig, Peter, von Schwyz, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser-Manser, Erhard, von Biberist, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Ronny, von Horw, in Seewen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindauer, René, von Schwyz, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien;
Köpfli, Ivan, von Dietwil, in Küssnacht SZ, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter];
Gisler, Werner, von Altdorf UR, in Zug, Stv. Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter].
Numéro de publication: 2548974, Registre du commerce Schwyz, (130)
Raiffeisenbank am Rigi, in Küssnacht SZ, CH-130.0.004.606-0, Bankgeschäfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 13, Publ. 2290872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Huwiler, Sonja, von Abtwil und Sins, in Abtwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Huwiler, Sonja, von Sins];
Kaiser-Manser, Erhard, von Biberist, in Küssnacht am Rigi, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].