Renseignements sur Markus Büeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Büeler
Dernières notifications FOSC pour Markus Büeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4391310, Registre du commerce Schwyz, (130)
Raiffeisenbank am Rigi Genossenschaft, in Küssnacht SZ, CH-130.0.004.606-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 16, Publ. 4015846).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Büeler, Markus, von Schwyz, in Oberarth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Hans, von Muotathal, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Ronny, von Horw, in Arth, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seewen];
PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3988780, Registre du commerce Schwyz, (130)
Imtres AG, in Arth, CH-130.3.012.457-9, Tunnelweg 21, 6414 Oberarth, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2007.
Zweck:
An- und Verkauf, Handel mit und Vermittlung sowie Verwaltung von Immobilien aller Art;
kann sich an anderern Unternehmen beteiligen, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post .
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zumbühl, Manuel, von Wolfenschiessen, in Goldau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenzind, Marcel, von Gersau, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büeler, Markus, von Schwyz, in Oberarth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RGH Revisions AG, in Seewen SZ, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3402284, Registre du commerce Schwyz, (130)
Raiffeisenbank am Rigi, in Küssnacht SZ, CH-130.0.004.606-0, Bankgeschäfte, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2005, S. 11, Publ. 2778020).
Statutenänderung:
29.04.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Arth-Goldau, in Goldau, Gemeinde Arth (CH-130.0.000.951-4), gemäss Fusionsvertrag vom 15.02.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 140'315'090.67 und Fremdkapital von CHF 137'521'443.31 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten pro Anteilschein der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.-- der übernehmenden Genossenschaft. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Huwiler, Sonja, von Abtwil und Sins, in Abtwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Franz, von Arth, in Arth, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof-Haas, Anita, von Göschenen und Kriens, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büeler, Markus, von Schwyz, in Oberarth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Hans, von Muotathal, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schibig, Peter, von Schwyz, in Goldau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser-Manser, Erhard, von Biberist, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Ronny, von Horw, in Seewen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindauer, René, von Schwyz, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien;
Köpfli, Ivan, von Dietwil, in Küssnacht SZ, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter];
Gisler, Werner, von Altdorf UR, in Zug, Stv. Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter-Stellvertreter].