Renseignements sur Johann Peter Königs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johann Peter Königs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004621829, Registre du commerce Argovie, (400)
IT Risk KM Consulting GmbH, in Olsberg, CHE-113.788.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, S.0, Publ. 6851502).
Firma neu:
IT Risk KM Consulting GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Johann Peter Königs, Räbmatt 18, 4305 Olsberg. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.04.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Königs, Johann Peter, genannt Hans-Peter, von Kaiseraugst, in Olsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Königs, Johann Peter (genannt Hans-Peter), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Königs-Dehmer, Diemut Maria, von Kaiseraugst, in Olsberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 4355646, Registre du commerce Zurich, (20)
Telekurs Services AG, in Zürich, CH-020.3.006.744-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2008, S. 24, Publ. 4312702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahnmüller, Xénia, von Rohr AG, Buchs AG und Unterentfelden, in Unterentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weiss, André, von Zürich, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Stefan, von Zürich, in Buttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weiss, Désirée, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Königs, Johann Peter, von Kaiseraugst, in Olsberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Sandra, von Rothrist, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tatzreiter, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miethlich, Beatrice, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rebmann, Nadia, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidlin, Daniel, von Dittingen, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2638994, Registre du commerce Zurich, (20)
Telekurs Services AG, in Zürich, CH-020.3.006.744-6, Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiete Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2004, S. 17, Publ. 2589140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Heinrich, von Wil ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estermann, Thomas, von Zürich und Muri AG, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzle, Rolf, von Gossau SG, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schraner, Urs, von Wil AG, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bieri, Peter, von Entlebuch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zeller, Thomas, von Appenzell, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, Beat, von Rüegsau, in Unterentfelden, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Christian, von Rorschach, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ilon, Claes, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Braunschweiler, Kurt, von Illnau-Effretikon, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kälin, Urs, von Zürich, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kathriner, Sandra, von Sarnen, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Soguel, Louis, von Cernier, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Röösli, Franz, von Hochdorf, in Veltheim AG, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamber, Stanislaus, von Balsthal und Hauenstein-Ifenthal, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Slavik, Paola, von Menziken, in Birmenstorf AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lachenmeier, Bernhard, von Basel, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stephan, Marcel, von Rorschach, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Königs, Johann Peter, von Kaiseraugst, in Olsberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.