Renseignements sur Daniel Köchli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Köchli
Dernières notifications FOSC pour Daniel Köchli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1372251, Registre du commerce Argovie, (400)
GK Prefera GmbH, in Muri AG, CHE-104.853.887, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 2, Publ. 5190224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köchli-Gehrig, Sandra, von Berikon, in Muri AG, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köchli, Daniel, von Kölliken, in Muri AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 5190224, Registre du commerce Argovie, (400)
GK Prefera GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.019.908-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 18.02.2003, S. 1, Publ. 867402).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Sitz neu:
Muri AG.
Domizil neu:
Heideggstrasse 1, 5630 Muri AG.
Zweck neu:
An- und Verkauf sowie Reparatur von Garten- und Forstgeräten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 1 Fahrzeug, Büromaschinen, -mobiliar und -material, gemäss Verträgen vom 19.10.1998, zum Preise von insgesamt CHF 26'914.30, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 6'914.30 als Forderungen gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köchli-Gehrig, Sandra, von Berikon, in Muri AG, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gehrig, Sandra, in Waltenschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Köchli, Daniel, von Kölliken, in Muri AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Waltenschwil];
Geissmann, André, von Hägglingen, in Bremgarten AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wohlen AG und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numéro de publication: 867402, Registre du commerce Argovie, (400)
GK Prefera GmbH, in Wohlen AG, Partyservice usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2001, S. 1636).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, André, von Hägglingen, in Wohlen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Daniel, von Kölliken, in Waltenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.