Renseignements sur Christian Koch
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Koch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6769144, Registre du commerce Zoug, (170)
ArcelorMittal Distribution AG, in Zug, CH-170.3.026.275-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, Publ. 6694604).
Firma neu:
ArcelorMittal Distribution AG in Liquidation.
Aktien neu:
5'300'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 5'300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spenrath, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Friedrichshall (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Irrel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugelshofer, Markus, von Zürich und Wigoltingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Böhnlein, Peter, von Baden, in Wettingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6760686, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ArcelorMittal Stahlhandel AG, in Basel, CH-170.3.026.320-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 14.06.2012, Publ. 6719050).
Firma neu:
ArcelorMittal Stahlhandel AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spenrath, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Friedrichshall (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Irrel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn, Claudio, von Magden, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhnlein, Peter, von Baden, in Wettingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5631796, Registre du commerce Zoug, (170)
ArcelorMittal Distribution AG, in Zug, CH-170.3.026.275-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 37, Publ. 5421862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koepchen, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Irrel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].