Renseignements sur Ernst Knutti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ernst Knutti
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Knutti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006097699, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Niedersimmental Genossenschaft, in Diemtigen, CHE-107.201.706, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756667).
Statutenänderung:
26.04.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglement der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Die Bank kann im Rahmen des Geschäftsreglements der Raiffeisenbanken, soweit es ihrer Geschäftstätigkeit dient:
eigene Geschäftsstellen betreiben, Tochtergesellschaften gründen und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen;
Liegenschaften erwerben sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung erwerben, Liegenschaften veräussern sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine von mindestens CHF 200.00 und höchstens CHF 500.00. [bisher: Es werden Anteilscheine zu einem nun durch die Generalversammlung festzusetzenden Nennwert von mind. CHF 200.-- und höchstens CHF 500.-- ausgegeben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Urs, von Diemtigen, in Erlenbach im Simmental, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Simon, von Erlach, in Erlenbach im Simmental, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Knutti, Ernst, von Diemtigen, in Höfen b. Thun (Stocken-Höfen), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3263963, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Niedersimmental Genossenschaft, in Diemtigen, CHE-107.201.706, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2225929).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knutti, Ernst, von Diemtigen, in Schwenden im Diemtigtal (Diemtigen), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mani, Beatrice, von Diemtigen, in Diemtigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abegglen, Thomas, von Iseltwald, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2225929, Registre du commerce Berne, (36)
Raiffeisenbank Niedersimmental Genossenschaft, in Diemtigen, CHE-107.201.706, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2112157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Hans Jürg, von Zäziwil, in Zwieselberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olf, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Michael, von Schangnau, in Weissenburg (Därstetten), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blatti-Gobeli, Dominik, von Boltigen, in Oberwil im Simmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Knutti, Ernst, von Diemtigen, in Schwenden im Diemtigtal (Diemtigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Urs, von Diemtigen, in Erlenbach im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.