Renseignements sur Sonia Kneubühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sonia Kneubühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3906921, Registre du commerce Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Bern, CHE-106.962.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Flühli LU (Flühli), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Jonas, von Wilderswil, in Thörishaus (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Sylvia, von Landiswil, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2071001, Registre du commerce Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Bern, CHE-106.962.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6177334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CTM Treuhand AG (CH-035.3.033.445-3), in Bern, Revisionsstelle;
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiest, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Hechingen-Boll (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Flühli LU (Flühli), mit Einzelprokura [bisher: in Thörishaus (Köniz)];
BMO Revision AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6177334, Registre du commerce Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.003.101-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 4, Publ. 5023028).
Statutenänderung:
17.05.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Morgenstrasse 148, 3018 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Urfer, Daniel, von Thierachern, in Hünibach (Thun), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünibach (Gde. Thun), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Thörishaus (Köniz), mit Einzelprokura [bisher: in Neuenegg].