Renseignements sur Jelle Hartmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jelle Hartmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2071001, Registre du commerce Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Bern, CHE-106.962.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6177334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CTM Treuhand AG (CH-035.3.033.445-3), in Bern, Revisionsstelle;
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiest, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Hechingen-Boll (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Flühli LU (Flühli), mit Einzelprokura [bisher: in Thörishaus (Köniz)];
BMO Revision AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6177334, Registre du commerce Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.003.101-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 4, Publ. 5023028).
Statutenänderung:
17.05.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Morgenstrasse 148, 3018 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Urfer, Daniel, von Thierachern, in Hünibach (Thun), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünibach (Gde. Thun), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Thörishaus (Köniz), mit Einzelprokura [bisher: in Neuenegg].
Numéro de publication: 3482238, Registre du commerce Berne, (36)
Nufer Medical AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.003.101-9, Handel mit und Instandstellung von medizinischen Apparaten, sowie Entwicklung, Fabrikation und Installation von medizinisch technischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2005, S. 3, Publ. 2939924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barzisa, Piero, von Genève, in Arzier, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Epesses, Präsident];
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Neuenegg, mit Einzelprokura [bisher: in Schüpfen].