Renseignements sur Ernst Knellwolf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Knellwolf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004778361, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004677070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Tanja, von Tägerwilen, in Wil SG, Heimleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knellwolf, Ernst, von Herisau, in Elgg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schumacher, Peter, von Gelterkinden, in Amlikon-Bissegg, Heimleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3552977, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3326205).
Statutenänderung:
07.04.2017.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[aufgehoben] [gestrichen: Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiess, Ernst, von Laufen-Uhwiesen, in Lommis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi , Markus, von Aadorf, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knellwolf, Ernst, von Herisau, in Elgg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3182139, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2829099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärlocher, Remigius, von Thal, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter-Fornito, Maria Agnes, von St. Gallen-Tablat, in Eggersriet, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugelshofer, Werner, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jud, Jacques, von Zürich, in Zuzwil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neukomm, Daniel, von Hallau, in Berg (Dägerlen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gartmann, Maria Anna, genannt Marianne, von Safiental, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gartmann, Maria Anna, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Spiess, Ernst, von Laufen-Uhwiesen, in Lommis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Markus, von Aadorf, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knellwolf, Ernst, von Herisau, in Elgg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Alfred, von Hüttwilen, in Oberstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.