Renseignements sur Jenifer van der Maas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jenifer van der Maas
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005847030, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004778361, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004677070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Tanja, von Tägerwilen, in Wil SG, Heimleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knellwolf, Ernst, von Herisau, in Elgg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schumacher, Peter, von Gelterkinden, in Amlikon-Bissegg, Heimleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004509980, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552977).
Statutenänderung:
22.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Maria Anna, genannt Marianne, von Safiental, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, Alfred, von Hüttwilen, in Oberstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soldini, Aurelio, von Novazzano, in Elgg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Fritz, von Affoltern am Albis, in Weingarten-Kalthäusern (Lommis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stösser, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.