Renseignements sur Silvio Knecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Silvio Knecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005551894, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Turicum, in Zürich, CHE-101.383.827, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004580968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterli, Pascal, von Wisen (SO), in Rüschlikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gugler, Daniel, von St. Silvester, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Silvio, von Döttingen, in Bergdietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Królik, Marcin Boleslaw, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Reto, von Römerswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005064859, Registre du commerce Zurich, (20)
Ivag Indermaur Verwaltungs AG, in Dietikon, CHE-101.070.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, S.0, Publ. 2497593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht-Proz, Brigitte, von Conthey, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haberthür, Stefan Oliver, von Thalwil, in Hüttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Knecht, Silvio, von Döttingen, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004830391, Registre du commerce Berne, (36)
novio planen.bauen. AG, in Sigriswil, CHE-234.623.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692717).
Statutenänderung:
05.02.2020.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Silvio, von Döttingen, in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Papst, Reinhold, von Oberengstringen, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].