Renseignements sur Adrian Klossner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Adrian Klossner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4446347, Registre du commerce Argovie, (400)
Reproad AG, in Bremgarten (AG), CHE-101.353.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2765975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Pierre, von Thunstetten, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klossner, Adrian, von Diemtigen, in Erlenbach im Simmental, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Robin, von Thunstetten, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert, Markus, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Witschi, Christian, von Bäriswil, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4363593, Registre du commerce Argovie, (400)
Reproad Ost AG, in Bremgarten (AG), CHE-100.619.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3163477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klossner, Adrian, von Diemtigen, in Erlenbach im Simmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lampert, Markus, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Witschi, Christian, von Bäriswil, in Spiez, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4479788, Registre du commerce Argovie, (400)
Reproad AG, bisher in Dietikon, CH-020.3.921.374-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 19, Publ. 4391186).
Gründungsstatuten:
07.05.1986.
Statutenänderung:
22.04.2008.
Sitz neu:
Bremgarten AG.
Domizil neu:
Rüttenenstrasse 8, 5620 Bremgarten AG.
Zweck:
Ausführung von Sanierungen jeder Art von Oberflächen wie vorab von Strassenbelägen;
kann andere Unternehmen der gleichen oder ähnlicher Branchen gründen oder übernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 1'500'000.00.
Liberierung:
CHF 1'500'000.00.
Aktien:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Maverm AG, in Glarus. Aktiven von CHF 1'337'746.-- und Passiven von CHF 261'936.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 21.05.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Pierre, von Thunstetten, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Fink Gubler, Brigitte, von Wädenswil und Biezwil, in Winznau, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Klossner, Adrian, von Diemtigen, in Erlenbach im Simmental, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Zellweger, Kurt, von Gais, in Egg, mit Kollektivprokura zu zweien (wie bisher);
Gruber, Luzi Reto, von Rossa, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Lötscher, Michel, von Oberems, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Delegierter, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Balmer, Paul, von Gsteigwiler, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Pfiffner, Hans Peter, von Zürich, in Berikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Trigema AG (CH-020.3.926.828-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).