Renseignements sur Dieter Kessler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dieter Kessler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1531583, Registre du commerce Argovie, (400)
Immokom GmbH, in Schinznach, CHE-177.509.233, Breiternstrasse 33, 5107 Schinznach Dorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.05.2014.
Zweck:
Vermarktung und Bewirtschaftung von Immobilien;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 19.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kessler, Christa, von Veltheim AG, in Schinznach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kessler, Dieter, von Mönchaltorf, in Schinznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1349627, Registre du commerce Argovie, (400)
Aeroglass AG, in Niederlenz, CHE-102.104.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2008, S. 1, Publ. 4758642). [Gemeindefusion vom 01.01.2014].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Dieter, von Mönchaltorf, in Schinznach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schinznach Dorf].
Numéro de publication: 3003760, Registre du commerce Argovie, (400)
Aeroglass AG (Aeroglass SA) (Aeroglass Ltd), bisher in Zug, CH-170.3.022.856-0, Handel mit und Herstellung von technischen Produkten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2004, S. 18, Publ. 2583928).
Gründungsstatuten:
10.08.1989.
Statutenänderung:
28.06.2005.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Industriestrasse 1, 5702 Niederlenz.
Zweck:
Handel mit und Herstellung von technischen Produkten, insbesondere auf dem Gebiete der Glasfasertechnik, des Umweltschutzes und der Filtration, Verwaltung von Patenten, Lizenzen, Know-how und Marken sowie Beratungen und Dienstleistungen in diesem Bereich;
die Gesellschaft kann die zugehörigen Management- und Finanzierungsaufgaben übernehmen, mit Waren aller Art handeln, Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen der gleichen und verwandten Art beteiligen bzw. solche Unternehmen gründen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnadt, Philipp H.M., von Zug, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rüeger, Urs, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
TAXVISION AG, in Dübendorf, Revisionsstelle [wie bisher];
Frei, Werner, von Auenstein, in Meisterschwanden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kessler, Dieter, von Mönchaltorf, in Schinznach Dorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schafisheim, ohne eingetragene Funktion];
Frei, Matthias, von Auenstein, in Leutwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.