Renseignements sur Christian Kessler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Kessler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Kessler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006088792, Registre du commerce Zurich, (20)
Kessler & Co AG, in Zürich, CHE-105.945.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054293).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Tom, von Zumikon, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Sektretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Christian, von Zumikon, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Robert, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006061908, Registre du commerce Zurich, (20)
Kessler Consulting AG, in Zürich, CHE-102.643.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861101).
Statutenänderung:
13.06.2024.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kessler Consulting SA) (Kessler Consulting Ltd.) (Kessler Consulting Inc.).
Zweck neu:
Der Zweck besteht in der Beratung und Übernahme von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich des Risikomanagements und des Versicherungswesens sowie der damit zusammenhängenden Gebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Robert, von Zumikon und Galgenen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Kurt, von Entlebuch, in Rümlang, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Tom, von Zumikon, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Christian, von Zumikon, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krismer, Yves, von Wetzikon (ZH), in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrbach, Martin, von Rüeggisberg, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005233269, Registre du commerce Zurich, (20)
Kessler & Co AG, in Zürich, CHE-105.945.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170883).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Robert, von Zumikon, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Christian, von Zumikon, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Dr. Martin, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].