Renseignements sur Jürg Keller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Keller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Keller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004679020, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
K & R Malerei AG, in Sevelen, CHE-106.825.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, S.0, Publ. 3352769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Rolf, von Vilters-Wangs, in Azmoos (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Sandro, von Vilters-Wangs, in Trübbach (Wartau), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Stuber, Ruth, von Sevelen, in Sevelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goldach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Keller, Jürg, von Goldach, in Sevelen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Cyrill, von Sevelen, in Sevelen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs SG, Revisionsstelle [bisher: Bösch & Rinderer Revisions AG].
Numéro de publication: 762546, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
K & R Malerei AG, in Buchs SG, Geschäfte aller Art, die mit der Malereibranche zu tun haben usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2002, S. 10, Publ. 592064).
Statutenänderung:
27.11.2002.
Zweck neu:
Geschäfte aller Art, die im Zusammenhang mit der Malerbranche und dem Gerüstbau stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Jürg, von Goldach, in Sevelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Rissi, Bruno, von Mels, in Buchs SG, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Hobi, Rolf, von Vilters-Wangs, in Azmoos (Wartau), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Stuber, Ruth, von Goldach, in Sevelen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Reicheneder GmbH, in Wartau, Geschäfte aller Art, die mit der Malereibranche zu tun haben usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2000, S. 7701).
Firma neu:
Reicheneder GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.01.2002 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jürg, von Goldach, in Sevelen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reicheneder, Markus, von Signau, in Trübbach (Wartau), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mattle Treuhand AG, in Sevelen, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.