Renseignements sur Kurt Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Kaufmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3293709, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Senioren Wohngenossenschaft Münchenstein, in Münchenstein, CHE-111.727.609, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Elisabeth, von Bäretswil, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Urs, von Münchenstein, in Münchenstein, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Sylvia, von Münchenstein, in Münchenstein, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Doggé, Jean-Pierre, von Basel, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Kurt, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5516116, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Senioren Wohngenossenschaft Münchenstein, in Münchenstein, CH-280.5.007.697-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 7, Publ. 5183910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brodbeck, Adolf, von Münchenstein, in Münchenstein, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Kurt, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Urs, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tigges, Barbara, von Pfungen, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Marco K., von Münchenstein, in Münchenstein, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorez, Annerose, von Basel und Hinterrhein, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Paul, von Thal, in Münchenstein, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwaiger, Martin, von Münchenstein, in Münchenstein, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsch, Doris, von Münchenstein und Killwangen, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4659518, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Senioren Wohngenossenschaft Münchenstein, in Münchenstein, CH-280.5.007.697-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2006, S. 5, Publ. 3576212).
Statutenänderung:
5.06.2008.
Domizil neu:
Lärchenstrasse 9, 4142 Münchenstein.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Gestrichene Angaben in Bezug auf Haftung/Nachschusspflicht aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 87 HRegV.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Leistungs- und Beitragspflichten gemäss Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.-- zu übernehmen und eine Aufnahmegebühr von CHF 50.-- zu entrichten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Mitglieder erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Paul, von Thal, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auer, Alexander, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Paul, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Kurt, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Urs, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tigges, Barbara, von Pfungen, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Anton, von Rapperswil BE, in Reinach BL, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speich, Rosmarie, von Münchenstein und Basel, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.