Renseignements sur Dr. Julian Vincent Kauffeldt
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Julian Vincent Kauffeldt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005655037, Registre du commerce Zoug, (170)
ALPORA AG, in Zug, CHE-250.055.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619386).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kauffeldt, Dr. Julian Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palamar, Nadia, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönleber Brecht, Ruth, von Bottighofen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4380743, Registre du commerce Zoug, (170)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Meldungs Nr. 4'369'043, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 10'322 vom 16.07.2018 ALPORA AG, in Zug, CHE-250.055.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönleber Brecht, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schönleber, Ruth];
Breitenmoser, Markus Bruno, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Breitenmoser, Markus];
Kauffeldt, Dr. Julian Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Kauffeldt, Julian].
Numéro de publication: 4369043, Registre du commerce Zoug, (170)
Alpora GmbH, in Zug, CHE-250.055.286, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855423).
Statutenänderung:
05.07.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.07.2018 und Bilanz per 04.07.2018 mit Aktiven von CHF 127'929.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'665.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
ALPORA AG.
Domizil neu:
Gartenstrasse 4, 6300 Zug.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MCBM Beteiligungen AG (CHE-459.506.505), in Zug, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönleber, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brecht, Dr. Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Breitenmoser, Markus, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kauffeldt, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Blaustein (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].