Renseignements sur Emil Josef Karrer-Bieli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emil Josef Karrer-Bieli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-0004447588, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Uneltra AG, in Diegten, CHE-108.073.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, Publ. 4851678).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Karrer, Manuel, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4012376, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HAMAL AG, in Diegten, CH-440.3.004.741-8, Weltweiter Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 5, Publ. 3980650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3715096, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
HAMAL AG, bisher in Amriswil, CH-440.3.004.741-8, Übernahme von Berater- und Dienstleistungsmandaten im Bereich der Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.1999, S. 3613).
Statutenänderung:
18.12.2006.
Sitz neu:
Diegten.
Domizil neu:
Juchweg 45, 4457 Diegten.
Zweck neu:
Weltweiter Handel mit Gütern aller Art sowie Handel mit Computer Hard- und Software, mechanischen, elektrischen und elektronischen Geräten sowie allen diesbezüglichen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Andreas, von Amriswil, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thurau Treuhand, in Bottighofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hecht und Meili Revisions- und Treuhand AG, in Liestal, Revisionsstelle.