Renseignements sur Atilla Fatih Karlidag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Atilla Fatih Karlidag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004929617, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Global Life Finanz GmbH, in Bottmingen, CHE-165.497.994, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, S.0, Publ. 2834055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Döpel, Moritz Sebastian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Karlidag, Atilla Fatih, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Jonas, von Geltwil, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3048911, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürich Golddepot AG, in Zürich, CHE-114.932.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, Publ. 2998619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlidag, Atilla Fatih, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maiani, Raffael, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2834055, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Global Life Finanz GmbH, bisher in Luzern, CHE-165.497.994, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1238689).
Gründungsstatuten:
02.12.2013.
Statutenänderung:
27.04.2016.
Sitz neu:
Bottmingen.
Domizil neu:
Wuhrmattstrasse 27, 4103 Bottmingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlidag, Atilla Fatih, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].