Atilla Fatih Karlidag
domicilié à Altdorf, de Altdorf (UR) Mandats actifs: Karli Bau GmbH, mantiq GmbH Connecté à: Falih Altay Karlidag, Falih Altay Karlidag Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Atilla Fatih Karlidag" à jour.Vous suivez maintenant "Atilla Fatih Karlidag".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Atilla Fatih Karlidag" à jour.Vous suivez maintenant "Atilla Fatih Karlidag".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Atilla Fatih Karlidag
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Atilla Fatih Karlidag
Bâtiments général
Service concernant conseil aux entreprises
Bâtiments général
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Atilla Fatih Karlidag
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Atilla Fatih Karlidag
Numéro de publication: HR02-1004929617, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Global Life Finanz GmbH, in Bottmingen, CHE-165.497.994, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, S.0, Publ. 2834055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Döpel, Moritz Sebastian Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Karlidag, Atilla Fatih, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Jonas, von Geltwil, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3048911, Registre du commerce Zurich, (20)
Zürich Golddepot AG, in Zürich, CHE-114.932.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, Publ. 2998619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlidag, Atilla Fatih, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maiani, Raffael, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2834055, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Global Life Finanz GmbH, bisher in Luzern, CHE-165.497.994, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1238689).
Gründungsstatuten:
02.12.2013.
Statutenänderung:
27.04.2016.
Sitz neu:
Bottmingen.
Domizil neu:
Wuhrmattstrasse 27, 4103 Bottmingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlidag, Atilla Fatih, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].