Renseignements sur Deniz Karabulut
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Deniz Karabulut
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3142177, Registre du commerce Zurich, (20)
DENIS SNACK-BAR GmbH, in Oberengstringen, CHE-112.497.464, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 23, Publ. 5896706).
Statutenänderung:
21.10.2016.
Firma neu:
Village Bau GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Carlo Frey, Idastrasse 29, 8003 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gipser- und Malerarbeiten an Neu- und Umbauten im Innen- und Aussenbereich, sowie Handel, Transport, Import und Export von Warenaller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karabulut, Deniz, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
City-Umbau GmbH (CHE-112.103.601), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frey, Carlo, von Lauwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3015159, Registre du commerce Zurich, (20)
Eggbühl Gastro GmbH, in Oberengstringen, CHE-499.680.121, Zürcherstrasse 46, 8102 Oberengstringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastronomiebetrieben im In- und Ausland: Restaurants, Bars, mobile Verkaufswagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Karabulut, Deniz, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5896706, Registre du commerce Zurich, (20)
DENIS SNACK-BAR GmbH, in Oberengstringen, CH-320.4.057.866-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 30, Publ. 5682072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bussien, Kurt, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karabulut, Deniz, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].