Renseignements sur Ewald Kaiser
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ewald Kaiser
Dernières notifications FOSC pour Ewald Kaiser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3198457, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Aviation Services Holding AG, in St. Gallen, CHE-116.005.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1050133).
Firma neu:
Aviation Services Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.11.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kovalenko, Alexei, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Manno, Gerardo, von Wittenbach, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2164953, Registre du commerce Lucerne, (100)
Ewald Kaiser & Partner GmbH, bisher in Wollerau, CHE-180.377.162, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800686).
Gründungsstatuten:
31.07.2012.
Statutenänderung:
05.05.2015.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Toni Niederberger Treuhand AG , Geissmattstrasse 46, 6004 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau];
Niederberger, Toni Ferdinand, von Dallenwil, in Engelberg, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1683695, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
TransOst AG, in St. Gallen, CHE-115.275.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 12, Publ. 5395344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Ewald, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.