Renseignements sur Urs Kämpfer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Kämpfer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Kämpfer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6238738, Registre du commerce Zurich, (20)
suisseplan Ingenieure AG Logistik, in Kloten, CH-020.3.036.755-0, Rondellenstrasse, A1 Operation Center 3, Büro 0-138, 8058 Zürich Flughafen.
Postadresse:
Postfach 2502, 8060 Zürich Flughafen. Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich (CH-020.3.924.235-7). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 14.03.2011 Aktiven von CHF 300'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Statutendatum:
17.06.2011, 24.06.2011.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Unternehmung für Logistikplanung insbesondere Beratungs- und Planungsleistungen für Gepäckförderungsanlagen für Flughäfen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Know-how, Handelsmarken, Patente und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern, Grundstücke kaufen, halten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte bekannt gegebene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Beck, Gerhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kämpfer, Urs, von Walterswil BE, in Niederglatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gietz-Hartmann, Daniela, von Zürich, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4414486, Registre du commerce Berne, (36)
Fahrschule Zytglogge Roland Wälti + Partner, in Bern, CH-035.2.017.214-4, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2004, S. 3, Publ. 2476202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämpf, Walter, von Sigriswil, in Hinterkappelen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfer, Urs, von Walterswil BE, in Cudrefin, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Fritz, von Arni BE, in Belp, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuche, Raymond, von Le Pâquier NE, in Schmitten FR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Alfred, von Thun, in Rümlang, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
Fahrschule Zytglogge Roland Wälti+Partner, in Bern, Stöckackerstrasse40, 3027 Bern, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.1998.
Zweck:
Betrieb eines Fahrhofes und eines Theoriezentrums sowie aller damit verwandten Tätigkeiten.
Eingetragene Personen:
Wälti, Roland, von Arni BE, in Spiegel bei Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andress, Heinz, von Teuffenthal BE, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güdel, Daniel, von Ursenbach, in Worblaufen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Ernst, von Bern, in Zollikofen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf, Walter, von Sigriswil, in Hinterkappelen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfer, Urs, von Walterswil BE, in Cudrefin, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Fritz, von Arni BE, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.