Renseignements sur Robert Kälin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Kälin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005608940, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Kälin und Fischer AG, bisher in Eschenbach (SG), CHE-107.824.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724618).
Statutenänderung:
14.11.2022.
Sitz neu:
Appenzell.
Domizil neu:
Industriestrasse 10, 9050 Appenzell.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von elektrotechnischen Bauteilen sowie Handel mit ähnlichen technischen Artikeln. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 14.11.2022 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Herbert, von Einsiedeln, in Neuhaus (Eschenbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Kälin, Robert, von Einsiedeln, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), mit Einzelprokura;
Kälin, Stefan, von Einsiedeln, in Eschenbach SG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Manuel, von Appenzell, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dörig-Dünner, Stefan Emil, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 911255, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kälin und Fischer AG, in Eschenbach SG, CH-320.3.022.847-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2012, Publ. 6488260). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Robert, von Einsiedeln, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), mit Einzelprokura [bisher: in St. Gallenkappel].
Numéro de publication: 6488260, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kälin und Fischer AG, in Eschenbach SG, CH-320.3.022.847-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 14, Publ. 4925328).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Robert, von Einsiedeln, in St. Gallenkappel, mit Einzelprokura [bisher: in Neuhaus (Eschenbach)].